geboren 18.06.1942 in Partenstein Familienstand verheiratet, 2 Kinder Konfession/Bekenntnis evangelisch
Mitglied des Landtags: 20.10.1994 bis 06.10.2003 20.10.1982 bis 24.10.1990
Volksschule, Berufsschule, Fernmeldelehrling, Abschluß Fernmeldehandwerker. Fernmeldeschule, 1966 Prüfung techn. Fernmeldeassistent, techn. Fernmeldebetriebsinspektor. Besuch der Telekom-Akademien in Ismaning und Neuss. 1994 nach Auswahlverf., Prüfung und Übernahme in den gehobenen fernmeldetechnischen Dienst. 1993/94 Pressesprecher der Telekom AG, Niederlassung Würzburg. 1965 Eintritt in die SPD. SPD-Kreisvorsitzender 1977/2000, stellv. Vorsitzender des SPD-Bezirksverbandes Unterfranken seit 1991. Seit 1974 Gemeinderat, seit 1978 Kreisrat (Fraktionsvorsitzender). Kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Gründer und Vorsitzender des Vereinsrings Partenstein. Mitgliedschaften: TSV, Gesangverein, AWO, DPG, Hafenlohrtalfreunde. Auszeichnung: Kommunale Verdienstmedaille.
(Die Biografie beruht auf eigenen Angaben des ehemaligen Mitglieds des Landtags. Stand: Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Landtag.)
Mitglied des Landtags: 20.10.1994 bis 06.10.2003 20.10.1982 bis 24.10.1990
Fraktionszugehörigkeit
20.10.1994 bis 06.10.2003
SPD
20.10.1982 bis 24.10.1990
SPD
Wahlkreis:
Unterfranken
Ausschüsse:
29.10.1998 - 06.10.2003 Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit (Mitglied)
Wahlkreis:
Unterfranken
Ausschüsse:
10.11.1994 - 28.09.1998 Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten (Mitglied)
10.11.1994 - 28.09.1998 Ausschuss für Landesentwicklung und Umweltfragen (Mitglied)
Wahlkreis:
Unterfranken
Ausschüsse:
12.11.1986 - 24.10.1990 Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft (Mitglied)
12.11.1986 - 24.10.1990 Ausschuss für Landesentwicklung und Umweltfragen (Mitglied)
Wahlkreis:
Unterfranken
Ausschüsse:
20.10.1982 - 22.10.1986 Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft (Mitglied)
20.10.1982 - 22.10.1986 Ausschuss für Landesentwicklung und Umweltfragen (Mitglied)
Weitere Gremien:
18.11.1982 - 22.10.1986 Beirat beim Landesbeauftragten für den Datenschutz (stv. Mitglied)
18.11.1982 - 22.10.1986 Beirat nach Art. 5 des Gesetzes über die Organisation der elektronischen Datenverarbeitung im Freistaat Bayern - EDV-Beirat - (stv. Mitglied)
Veröffentlichungspflichtige Angaben
Welche Angaben der Abgeordneten veröffentlichungspflichtig sind, ist im Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Bayerischen Landtags (Bayerisches Abgeordnetengesetz) – „Dritter Teil Verhaltensregeln für die Mitglieder des Bayerischen Landtags“ – festgelegt.