Seit 1976 Mitglied der CSU. Seit 1978 Stadtrat in Waldkraiburg. Seit 1978 Kreisrat in Mühldorf. Ehrenamtliche Tätigkeiten: ADAC e.V. München - Mitglied des Präsidiums, ADAC-Südbayern e.V. München - Schatzmeister. Mitglied des Verkehrsausschusses der IHK München.
(Die Biografie beruht auf eigenen Angaben des ehemaligen Mitglieds des Landtags. Stand: Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Landtag.)
-
Mitglied des Landtags:
20.10.1994 bis 06.10.2003
- Fraktionszugehörigkeit
- 20.10.1994 bis 06.10.2003
- CSU
-
Stimmkreis: Mühldorf a.Inn Ausschüsse: 29.10.1998 - 06.10.2003
Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten (Mitglied)
29.10.1998 - 06.10.2003
Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie (Mitglied)Weitere Gremien: 26.11.1998 - 06.10.2003
Beirat zur Wiedergutmachung beim Landesentschädigungsamt (Mitglied)
- 20.10.1994 bis 06.10.2003