S a u k e l , Egid
(1900 - 1958)
Hofheim
1906/13 Besuch der Volksschule; ab September 1913 Humanistisches Gymnasium Würzburg. Von 1917/19 Kriegsfreiwilliger in der kaiserlichen Marine. 1920 Abitur am Gymnasium in Schweinfurt. September 1920 bis 01.04.1924 Bankangestellter. Mai 1924 bis 1928 juristisches Universitätsstudium in München und Würzburg. 1928 Referendarexamen in Würzburg. 1928/31 Vorbereitungszeit als Referendar; 1932 Zulassung als Anwalt in Hofheim. Im 2.Weltkrieg zur Kriegsmarine eingezogen von 1939/45. Abgeordneter des Wahlkreises Unterfranken.
(Die Biografie beruht auf eigenen Angaben des ehemaligen Mitglieds des Landtags. Stand: Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Landtag.)
-
Mitglied des Landtags:
11.12.1950 bis 13.12.1954
- Fraktionszugehörigkeit
- 24.11.1953 bis 13.12.1954
- CSU
- 11.12.1950 bis 23.11.1953
- BP
-
Wahlkreis: Unterfranken Ausschüsse: 24.11.1953 - 13.12.1954
Ausschuss für Rechts- und Verfassungsfragen (Mitglied)
24.11.1953 - 13.12.1954
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr (Mitglied)
24.11.1953 - 13.12.1954
Ausschuss für die Geschäftsordnung (Mitglied)
25.04.1951 - 17.12.1953
Untersuchungsausschuss zur Prüfung der Vorgänge im Landesentschädigungsamt (Mitglied)
11.12.1950 - 13.12.1954
Ausschuss für Angelegenheiten der Heimatvertriebenen (Mitglied)
11.12.1950 - 13.12.1954
Unterausschuss zur Beratung des Antrags Hauffe betr. Wiedereinsetzung der früheren Angehörigen des bayer. Versorgungsverbandes in ihre alten Rechte (Verfassungsausschuss) (Mitglied)
11.12.1950 - 13.12.1954
Unterausschuß - Gemeindeneubildung i.Lkr. Fürstenfeldbruck (Mitglied)
- 24.11.1953 bis 13.12.1954