H u b e r , Franz Josef Dr.
(1894 - 1955)
Donauwörth
Mittlere Reife 1910, dann Rentamtsdienst; Sommer 1918 Abitur und Militärdienst. Anschließend Studium der Rechts- und Staatswissenschaften bis 1921. Dann Steuer- und Devisenberater in Berlin bis Anfang 1945. Mitarbeiter an div. steuerrechtlichen Fachzeitschriften. Seit 1918 in der SPD, Gründungsmitglied des deutschen republikanischen Reichsbundes, des Vorläufers des Reichsbanners. 1945 Neugründung der SPD in Donauwörth. Seit Juli 1945 Finanzamtsvorsteher in Donauwörth und Regierungsrat. Abgeordneter des Wahlkreises Schwaben.
(Die Biografie beruht auf eigenen Angaben des ehemaligen Mitglieds des Landtags. Stand: Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Landtag.)
-
Mitglied des Landtags:
16.12.1946 bis 13.12.1954
- Fraktionszugehörigkeit
- 16.12.1946 bis 13.12.1954
- SPD
-
Wahlkreis: Schwaben Ausschüsse: 11.12.1950 - 13.12.1954
Ausschuss für Besoldungsfragen (Mitglied)
11.12.1950 - 13.12.1954
Ausschuss für den Staatshaushalt (Mitglied)Weitere Gremien: 08.02.1951 - 13.12.1954
Nichtberufliche Mitglieder und Stellvertreter des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs (stv. Mitglied)
- 16.12.1946 bis 13.12.1954