S c h ä f e r , Franz
(1899 - 1973)
Ingolstadt
Kriegsteilnehmer 1914/18 und zwei Jahre französische Kriegsgefangenschaft. Fünf Jahre bei der ehemaligen Reichsbahn tätig. Nach Ablegung der Meisterprüfung im Dachdeckerhandwerk Selbständigmachung in diesem Beruf. 1920 Beitritt zur damaligen Bayerischen Volkspartei. 1945 Mitbegründer der CSU. 1946 in den Stadtrat Ingolstadt gewählt und gleichzeitig in das Vorparlament berufen. 1950 Kreishandwerksmeister und Vorstandsmitglied der Handwerkskammer für Oberbayern. 2.Vorsitzender des oberbayerischen Arbeitgeberverbandes. Beisitzer beim Obersten Finanzgericht München. Steuerausschußmitglied beim Finanzamt Ingolstadt und bis 1958 Vorstandsmitglied der Allgemeinen Ortskrankenkasse Ingolstadt. Von 1946/50 Abgeordneter des Bayerischen Landtags. Abgeordneter des Stimmkreises Ingolstadt-Stadt und -Land.
(Die Biografie beruht auf eigenen Angaben des ehemaligen Mitglieds des Landtags. Stand: Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Landtag.)
-
Mitglied des Landtags:
04.12.1958 bis 07.12.1962
16.12.1946 bis 11.12.1950
- Fraktionszugehörigkeit
- 04.12.1958 bis 07.12.1962
- CSU
- 16.12.1946 bis 11.12.1950
- CSU
-
Stimmkreis: Ingolstadt-Stadt, Ingolstadt-Land Ausschüsse: 04.12.1958 - 07.12.1962
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr (Mitglied)Weitere Gremien: 23.10.1962 - 07.12.1962
Zwischenausschuss (Mitglied)
- 04.12.1958 bis 07.12.1962