1963-1973 mittlerer Schulabschluss, Berufsausbildung Landwirt, 1976-1978 staatlich geprüfter Wirtschafter für Landbau, W15 Grundwehrdienst Jäger- und Panzergrenadierbataillon, 1992-1995 Ausbildung Kaufmann i. d. Grundstücks- u. Wohnungswirtschaft (IHK), 1994 - heute Ausübung Makler- u. Bauträgertätigkeit § 34c GewO, 2006 bis heute Projektentwicklung Wohnungsbau, seit 2011 Geschäftsführer, seit 1978 Mitglied bei FREIE WÄHLER, seit 1990 Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat Alling, 2006-2014 Kreisgeschäftsführer FW-Fürstenfeldbruck, seit 2014 Kreisvorsitzender FW-Fürstenfeldbruck, Mitgliedschaften: Nachbarschaftshilfe, VdK Bayern, BUND Naturschutz, TSV-Alling, Schützenverein, Soldaten- u. Veteranenverein, MR-Maschinenring, AbL-Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, Bayerischer Bauernverband, Verein Landwirtschaftlicher Fachbildung, Vorsitzender Wasser- u. Bodenverband.
(Die Biografie beruht auf eigenen Angaben des Mitglieds des Landtags.)
-
Mitglied des Landtags:
05.11.2018 bis 30.10.2023
- Fraktionszugehörigkeit
- 05.11.2018 bis 30.10.2023
- FREIE WÄHLER
-
Wahlkreis: Oberbayern Ausschüsse: 31.01.2023 - 19.07.2023
Unterausschuss Zukunft Stammstrecke (Mitglied)
26.01.2023 - 19.07.2023
Untersuchungsausschuss Stammstrecke (stv. Mitglied)
28.11.2018 - 30.10.2023
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz (Mitglied)
28.11.2018 - 30.10.2023
Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr (Mitglied)Weitere Gremien: 21.07.2023 - 29.10.2023
Zwischenausschuss (stv. Mitglied)
05.06.2019 - 30.10.2023
Landesdenkmalrat (Mitglied)
- 05.11.2018 bis 30.10.2023