geboren 22.03.1942 in Ingolstadt Familienstand verheiratet, 2 Kinder Konfession/Bekenntnis evangelisch-lutherisch
Mitglied des Landtags: 22.10.1986 bis 06.10.2003
Abitur. Studium Geschichte, Deutsch, Sozialkunde; u. a. Präsident des Würzburger Studentenparlaments. Promotion zu einem Thema der Zeitgeschichte, 1969 wissenschaftl. Prüfung für das Lehramt an Gymnasien. Ab 1972 am Apian-Gymnasium in Ingolstadt, einige Jahre Verbindungslehrer, seit 1980 auch Seminarlehrer. 1976/97 im Vorstand der Kreisgruppe Bund Naturschutz Ingolstadt. Seit 1982 Präsident des Eissport- und Rollschuhclubs Ingolstadt (ERCI). Seit 1996 Vorsitzender des Evangelischen Bildungswerks Ingolstadt. Seit 1963 Mitglied der SPD, Juso-Vorsitzender; mehrere Jahre Vorsitzender SPD-Ortsverein. Ab 1972 Mitglied im Stadtrat von Ingolstadt, 1996-98 Fraktionsvorsitzender, zur Zeit Ausschußsprecher der SPD im Kultur- und Sportausschuß.
(Die Biografie beruht auf eigenen Angaben des ehemaligen Mitglieds des Landtags. Stand: Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Landtag.)
Mitglied des Landtags: 22.10.1986 bis 06.10.2003
Fraktionszugehörigkeit
22.10.1986 bis 06.10.2003
SPD
Wahlkreis:
Oberbayern
Ausschüsse:
29.10.1998 - 06.10.2003 Ausschuss für Hochschule, Forschung und Kultur (Mitglied)
Weitere Gremien:
26.11.1998 - 06.10.2003 Beirat bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Mitglied)
26.11.1998 - 06.10.2003 stellvertretender Vorsitzender des Gefängnisbeirates JVA Neuburg/Herrenwörth
Wahlkreis:
Oberbayern
Ausschüsse:
10.11.1994 - 28.09.1998 Ausschuss für Hochschule, Forschung und Kultur (Mitglied)
Weitere Gremien:
24.11.1994 - 28.09.1998 Beirat bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Mitglied)
24.11.1994 - 28.09.1998 stellvertretender Vorsitzender des Gefängnisbeirates JVA Neuburg/Herrenwörth
Wahlkreis:
Oberbayern
Ausschüsse:
30.10.1990 - 20.10.1994 Ausschuss für Kulturpolitische Fragen (Mitglied)
Weitere Gremien:
12.12.1990 - 20.10.1994 Beirat bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Mitglied)
19.11.1990 - 20.10.1994 stellvertretender Vorsitzender des Gefängnisbeirates JVA Neuburg/Herrenwörth
Wahlkreis:
Oberbayern
Ausschüsse:
12.11.1986 - 24.10.1990 Ausschuss für Kulturpolitische Fragen (Mitglied)
30.01.1990 - 24.10.1990 stellvertretender Vorsitzender des Gefängnisbeirates JVA Neuburg/Herrenwörth
10.12.1986 - 24.10.1990 Beirat bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Mitglied)
Veröffentlichungspflichtige Angaben
Welche Angaben der Abgeordneten veröffentlichungspflichtig sind, ist im Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Bayerischen Landtags (Bayerisches Abgeordnetengesetz) – „Dritter Teil Verhaltensregeln für die Mitglieder des Bayerischen Landtags“ – festgelegt.