T h i e m e, Willy
(1912 - 1979)
Wolfratshausen
Seit 1913 dauernder Wohnsitz - mit kurzen Unterbrechungen - in München. Verheiratet seit 1935. Nach Absolvierung der Oberrealschule abgeschlossene, kaufmännisch-technische Ausbildung. Früher Aufstieg zu Betriebsleiter- und Geschäftsführerstellungen. Hauptarbeitsgebiete: Sied-
lungswesen und Landmaschinentechnik. In den Jahren 1949/50 Organisator der Münchener Elektromesse. Kriegsdienst 1939/42. Neben der Berufstätigkeit sozialwissenschaftliche Studien. Pflege von Fremdsprachen (viersprachig). Ehrenamtliche Tätigkeit in der SPD und Gewerk-
schaft. Tätigkeit im Kommunalwesen, 1946/48 als Landrat des Kreises Wolfratshausen. Geschäftsführender Vorsitzender des Landkreisverbandes Bayern. Präsidialmitglied des Deutschen
Landkreistages.1949 Vorbereitungen des Bayerischen Gemeinderätekollegs. Abgeordneter des Stimmkreises Starnberg und Wolfratshausen.
(Die Biografie beruht auf eigenen Angaben des ehemaligen Mitglieds des Landtags. Stand: Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Landtag.)
-
Mitglied des Landtags:
11.12.1950 bis 21.04.1954
- Fraktionszugehörigkeit
- 11.12.1950 bis 21.04.1954
- SPD
-
Stimmkreis: Starnberg, Wolfratshausen Ausschüsse: 29.05.1953 - 21.04.1954
Untersuchungsausschuss zur Prüfung der Filmkredite (Mitglied)
11.12.1950 - 21.04.1954
Ausschuss für Angelegenheiten der Heimatvertriebenen (Mitglied)
11.12.1950 - 21.04.1954
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft (Mitglied)
11.12.1950 - 21.04.1954
Ausschuss für Grenzlandfragen (Mitglied)
11.12.1950 - 03.11.1953
Ausschuss für Rechts- und Verfassungsfragen (Mitglied)
11.12.1950 - 21.04.1954
Ausschuss für Wirtschaft (Mitglied)
11.12.1950 - 03.11.1953
Ausschuss für kulturpolitische Angelegenheiten (Mitglied)
11.12.1950 - 21.04.1954
Ausschuss zur Einbringung von Vorschlägen für die Verwaltungsvereinfachung (Mitglied)
11.12.1950 - 03.11.1953
Ausschuss zur Information über Bundesangelegenheiten (Mitglied)
- 11.12.1950 bis 21.04.1954