B r a u n , Alfons
(geb.: 10.12.1940)
Donauwörth
Besuch der Volksschule in Marxheim und der Berufsschule Donauwörth; Mithilfe in der elterlichen Landwirtschaft. 1959 Eintritt in die Bayerische Bereitschaftspolizei in München. 1962 Anstellungslehrgang für den mittleren Polizeivollzugsdienst mit anschließender Prüfung, seit 1963 Polizeivollzugsbeamter bei der Landespolizeistation Donauwörth; 1970/71 Aufstiegsprüfung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst mit anschließender Beförderung zum Polizeiinspektor; zuletzt
stellvertr. Leiter der Landespolizeistation Donauwörth. 1966 Wahl in den Kreistag Donauwörth als jüngstes Mitglied; 1972 erneute Wahl zum Kreisrat des Landkreises Donau-Ries, Mitglied des Kreisausschusses, Krankenhausausschusses usw.; 1972 Wahl zum Stadtrat von Donauwörth, seit dieser Zeit Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion; Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Donau-Ries, stellver.Vorsitzender des Unterbezirks Nordschwaben, Vorsitzender des Landes-
beirats "Innere Sicherheit", Elternbeiratsmitglied, Sportvereinsvorsitzender des FC Zirgesheim, Miglied verschiedener Vereine, Sportbeiratsmitglied des Lkrs. Donau-Ries.
(Die Biografie beruht auf eigenen Angaben des ehemaligen Mitglieds des Landtags. Stand: Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Landtag.)
-
Mitglied des Landtags:
12.11.1974 bis 01.06.1984
- Fraktionszugehörigkeit
- 12.11.1974 bis 01.06.1984
- SPD
-
Wahlkreis: Schwaben Ausschüsse: 27.10.1982 - 01.06.1984
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft (Mitglied)
27.10.1982 - 01.06.1984
Ausschuss für Sicherheitsfragen (Mitglied)Weitere Gremien: 22.02.1984 - 22.02.1984
Bundesversammlung (Berlin) (Mitglied)
24.11.1982 - 16.10.1984
stellvertretender Vorsitzender des Gefängnisbeirates JVA Kaisheim
24.11.1982 - 16.10.1984
stellvertretender Vorsitzender des Gefängnisbeirates JVA Niederschönenfeld
18.11.1982 - 01.06.1984
Landessportbeirat (Mitglied)
- 12.11.1974 bis 01.06.1984