Volksschule in Windsbach 1954-62, Berufsschule 1962-65, Ländliche Hauswirtschaftslehre, Landvolkshochschule Hesselberg 1966-67. Kreisrätin seit 1996, Stadträtin seit 2002, stellvertretende CSU-Ortsvorsitzende/ Kreisvorstandschaft CSU, FU Kreisvorstandschaft. Arbeitskreis Landwirtschaft Kreis und BZ Vorstandschaft und Kirchenvorstand 1994. Ortsbäuerin seit 1987. Kreisbäuerin seit 1992 und BZ Vorstandschaft des BBV. Mitglied im Gartenbauverein, EU Union, Rotes Kreuz, Weisser Ring.
(Die Biografie beruht auf eigenen Angaben des ehemaligen Mitglieds des Landtags. Stand: Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Landtag.)
-
Mitglied des Landtags:
01.11.2002 bis 20.10.2008
- Fraktionszugehörigkeit
- 01.11.2002 bis 20.10.2008
- CSU
-
Wahlkreis: Mittelfranken Ausschüsse: 19.05.2006 - 06.05.2008
Untersuchungsausschuss Wildfleisch und Verbraucherschutz (stv. Mitglied)
04.11.2003 - 20.10.2008
Ausschuss für Landwirtschaft und Forsten (Mitglied)
04.11.2003 - 20.10.2008
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz (Mitglied)
- 01.11.2002 bis 20.10.2008