M o r g e n r o t h , Dieter
(geb. am 08.04.1945)
Burgellern
Nach dem Besuch der Volksschule über den zweiten Bildungsweg Ausbildung zum Dipl.Ing. (FH). Ab 1967 Geschäftsführer der Bayerischen Jungbauernschaft in Nordbayern. Studium an der Universität Erlangen (Staatswissenschaft/Philosophie/Geistesgeschichte). Vorsitzender des Musikrates für die Stadt und den Landkreis Bamberg. Vizepräsident der größten bayerischen Musikorganisation, des Nordbayerischen Musikbundes. Mitglied des Bayerischen Landtags seit 1974.
(Die Biografie beruht auf eigenen Angaben des ehemaligen Mitglieds des Landtags. Stand: Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Landtag.)
-
Mitglied des Landtags:
12.11.1974 bis 22.10.1986
- Fraktionszugehörigkeit
- 12.11.1974 bis 22.10.1986
- CSU
-
Wahlkreis: Oberfranken Ausschüsse: 20.10.1982 - 22.10.1986
Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes (Mitglied)
- 12.11.1974 bis 22.10.1986