T r e t t e n b a c h , Martin
(1891 - 1971)
Pfaffenhofen
Humanistisches Gymnasium und ein Semester Handelshochschule in München. Tätig als Geschäftsführer der Landkrankenkasse und des Landesverbandes der bayerischen Land- krankenkassen, Sitz Pfaffenhofen/Ilm bis 1933. Dann bis 1941 Vertreter der Fa. Kaut, Bullinger & Co. München und seit 1941 stellvertretender und später Geschäftsführer des Reichsverbandes und nach 1945 Landesverbandes der Betriebskrankenkassen in Bayern, Sitz München, Geschäftsschtelle in Pfaffenhofen. War Mitglied der BVP und des Wirtschaftsbeirates. Als grundsätzlicher Gegner des Nationalsozialismus 1933 fristlos entlassen. 1945 Gründer der CSU für den Kreis- und Ortsverband Pfaffenhofen und Kreisvorsitzender. Reisen vor und nach 1933 als Fachmann für Sozialversicherung nach Österreich, CSR, Elsaß-Lothringen und Luxemburg. Vorsitzender des Sozialpolitischen Ausschusses. Abgeordneter des Stimmkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm.
(Die Biografie beruht auf eigenen Angaben des ehemaligen Mitglieds des Landtags. Stand: Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Landtag.)
-
Mitglied des Landtags:
16.12.1946 bis 11.12.1950
- Fraktionszugehörigkeit
- 16.12.1946 bis 11.12.1950
- CSU
-
Wahlkreis: Niederbayern Ältestenrat: 16.12.1946 - 11.12.1950
Ältestenrat (Mitglied)Ausschüsse: 31.08.1950 - 11.12.1950
Vorsitzender des Unterausschusses zur Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Gewährung von Blindengeld an Friedens- blinde vom 28.9.1949 (Sozialpolitischer Ausschuss)
04.05.1950 - 11.12.1950
Vorsitzender des Unterausschusses zur Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur Bekämpfung der Tuberkulose (Sozialpolitischer Ausschuss)
22.03.1950 - 11.12.1950
Ausschuss Bayern Pfalz (Mitglied)
15.06.1948 - 11.12.1950
Vorsitzender des Unterausschusses zur Überprüfung der räumlichen Verhältnisse bei den Landesversicherungsanstalten (Sozialpolitischer Ausschuss)
07.05.1948 - 11.12.1950
Vorsitzender des Ausschusses für Sozialpolitische Angelegenheiten
07.05.1948 - 11.12.1950
Vorsitzender des Unterausschusses für Sozialversicherungsfragen (Sozialpolitischer Ausschuss)
01.10.1947 - 11.12.1950
Unterausschuss für Arbeitsrechtsfragen (Sozialpolitischer Ausschuss) (Mitglied)
11.07.1947 - 11.12.1950
Unterausschuß - Schwerbeschädigte (Mitglied)
24.06.1947 - 11.12.1950
Untersuchungsausschuss zur Untersuchung der Personenverhältnisse in der Gesundheitsabteilung des Staatsministeriums des Innern (Mitglied)
29.01.1947 - 11.12.1950
Ausschuss für Besoldungsfragen (Mitglied)
29.01.1947 - 11.12.1950
Ausschuss für Sozialpolitische Angelegenheiten (Mitglied)Weitere Gremien: 29.01.1947 - 29.01.1947
Zwischenausschuss (stv. Mitglied)
16.12.1946 - 11.12.1950
Sonderausschuss zur Beratung des Betriebsrätegesetzes (Mitglied)
- 16.12.1946 bis 11.12.1950