1964 Abitur. 1964/1969 Studium der Politikwissenschaften, Soziologie und Neuere Geschichte an den Universitäten München und Regensburg, 1969 Abschluss M.A. 1970/1976 Assistentin an der Akademie für politische Bildung, 1976 - 2009 Professorin an der kath. Stiftungsfachhochschule für Sozialwesen München, Abt. Benediktbeuern. Seit 1964 Mitglied der CSU. 1966/1967 Landesvorsitzende des RCDS. 1973/1977 stv. Bundesvorsitzende der JU. 1981/1991 Landesvorsitzende der FU. 1973/2007 Landesvorstand CSU, 1987/2007 Mitglied Präsidium. Mitglied Deutscher Bundestag 1979/1980 und 1983/1994. 1994/1998 Bayerische Staatsministerin für Bundesangelegenheiten. Seit Mai 2002 Kreisrätin. Mitglied kfd, Verband der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer in Bayern e.V. und zahlreicher lokaler Vereine. Diözesanvors. IN VIA - kath. Mädchensozialarbeit, Vizepräsidentin hlb, stv. Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung. Verfassungsmedaille in Gold. Seit Okt. 2003 bundes- und europapol. Sprecherin der CSU-Fraktion; Stv. Mitglied im Ausschuss der Regionen.
(Die Biografie beruht auf eigenen Angaben des ehemaligen Mitglieds des Landtags. Stand: Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Landtag.)
-
Mitglied des Landtags:
01.05.2000 bis 07.10.2013
- Fraktionszugehörigkeit
- 01.05.2000 bis 07.10.2013
- CSU
- Mitglied der Staatsregierung
- 27.10.1994 - 05.10.1998
- Staatsministerin für Bundesangelegenheiten
-
Stimmkreis: Starnberg Ausschüsse: 04.12.2008 - 07.10.2013
Vorsitzende des Ausschusses für Bundes- und EuropaangelegenheitenWeitere Gremien: 18.03.2012 - 18.03.2012
Bundesversammlung (Berlin) (Mitglied)
30.06.2010 - 30.06.2010
Bundesversammlung (Berlin) (Mitglied)
26.01.2010 - 07.10.2013
Ausschuss der Regionen (stv. Mitglied)
23.05.2009 - 23.05.2009
Ersatzmitglied der Bundesversammlung (Berlin)
- 01.05.2000 bis 07.10.2013