Studium der gymnasialen Fächer Latein, katholische Religionslehre, Sozialkunde sowie Philosophie und Pädagogik in Freiburg/Breisgau und Würzburg. Nach dem 1. und 2. Staatsexamen in Würzburg am Riemenschneider-Gymnasium tätig, zuletzt als Studiendirektor und Seminarleiter und -lehrer für die Ausbildung von Studienreferendaren. Honorarprofessor für Pädagogik an der Universität Würzburg. 1972/78 Mitglied des Würzburger Stadtrates und stellv. Fraktionsvorsitzender. 1978/94 Mitglied im Ausschuss für Kulturpolitische Fragen. Seit 1986 Vorsitzender des Arbeitskreises Öffentlicher Dienst der CSU-Fraktion und des Landtagsausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes. Ehrenvorsitzender der katholischen Elternschaft Deutschlands; Vorsitzender des Bayerischen Bibliotheksverbandes; Vorsitzender des Finanzausschusses des Kuratoriums der Akademie für Politische Bildung Tutzing; Ehrenkommissar der Bayerischen Polizei; Vorsitzender des Arbeitsausschusses der Bayerischen Landesstiftung; Stellvertretender Vorsitzender des Medienrates.
(Die Biografie beruht auf eigenen Angaben des ehemaligen Mitglieds des Landtags. Stand: Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Landtag.)
-
Mitglied des Landtags:
30.10.1978 bis 20.10.2008
- Fraktionszugehörigkeit
- 30.10.1978 bis 20.10.2008
- CSU
-
Stimmkreis: Würzburg-Stadt Ausschüsse: 04.11.2003 - 20.10.2008
Vorsitzender des Ausschusses für Fragen des öffentlichen DienstesWeitere Gremien: 17.07.2008 - 20.10.2008
Vorsitzender des Zwischenausschusses
23.05.2004 - 23.05.2004
Bundesversammlung (Berlin) (Mitglied)
17.03.2004 - 17.03.2004
Bundesversammlung (Berlin) (Mitglied)
27.11.2003 - 20.10.2008
Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung (Mitglied)
06.10.2003 - 20.10.2008
Medienrat (Mitglied)
- 30.10.1978 bis 20.10.2008